Rat der Stadt | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | 2. stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD | 2. stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2009 | 16.06.2014 | von 04.11.2009 bis 16.06.2014 | |
Netzgesellschaft Billerbeck mbH | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 | |
NKF | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2012 | 16.06.2014 | von 01.01.2012 bis 16.06.2014 | |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 14.07.2016 | von 17.06.2014 bis 14.07.2016 | |
Werksausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.04.2005 | 01.05.2006 | von 21.04.2005 bis 01.05.2006 | |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 16.06.2014 | von 14.10.2004 bis 16.06.2014 | 2. stellv. Fraktionsvorsitzender | 2. stellv. Fraktionsvorsitzender |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2009 | 16.06.2014 | von 04.11.2009 bis 16.06.2014 | |
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2009 | 16.06.2014 | von 04.11.2009 bis 16.06.2014 | |
Ausschuss für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 | |
Bezirksausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 | |
Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 | |
Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 | |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 | |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 | |
Ausschuss für Generationen und Kultur | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 14.07.2016 | von 17.06.2014 bis 14.07.2016 | |
Ausschuss für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 14.07.2016 | von 17.06.2014 bis 14.07.2016 | |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 14.07.2016 | von 17.06.2014 bis 14.07.2016 | |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 14.07.2016 | von 17.06.2014 bis 14.07.2016 | |
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 14.07.2016 | von 17.06.2014 bis 14.07.2016 | |