Rat der Stadt | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2009 | 16.06.2014 | von 04.11.2009 bis 16.06.2014 |
Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 |
Werksausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.04.2005 | 01.05.2006 | von 21.04.2005 bis 01.05.2006 |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | 16.06.2014 | von 14.10.2004 bis 16.06.2014 |
Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.04.2005 | 05.03.2009 | von 22.04.2005 bis 05.03.2009 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2009 | 16.06.2014 | von 04.11.2009 bis 16.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.11.2009 | 16.06.2014 | von 04.11.2009 bis 16.06.2014 |
Ausschuss für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 |
Bezirksausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 |
Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 |
Netzgesellschaft Billerbeck mbH | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 |