Schul- und Sportausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 |
Wahlausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.02.2013 | 31.10.2020 | von 05.02.2013 bis 31.10.2020 |
Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.01.2012 | 31.10.2020 | von 12.01.2012 bis 31.10.2020 |
Netzgesellschaft Billerbeck mbH | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.01.2012 | 31.10.2020 | von 12.01.2012 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 |
Schul- und Sportausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 |
Bündnis90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Ausschuss für Generationen und Kultur | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.04.2005 | | von 20.04.2005 |
Schul- und Sportausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.04.2005 | | von 20.04.2005 |
Ausschuss für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 16.06.2014 | von 05.11.2009 bis 16.06.2014 |
Jugend-, Familien-, Senioren- und Kulturausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.11.2009 | 17.06.2014 | von 05.11.2009 bis 17.06.2014 |
Ausschuss für Generationen und Kultur | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 |
Betriebsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 20.06.2022 | von 17.06.2014 bis 20.06.2022 |
Bezirksausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 20.06.2022 | von 17.06.2014 bis 20.06.2022 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 |
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | | von 17.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 |
Anne-Frank-Gesamtschulausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.11.2018 | 31.10.2020 | von 06.11.2018 bis 31.10.2020 |
Umweltausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Betriebsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.06.2022 | | von 21.06.2022 |
Bezirksausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.06.2022 | | von 21.06.2022 |