Ausschuss für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.02.2013 | 16.06.2014 | von 05.02.2013 bis 16.06.2014 |
Betriebsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.02.2013 | 16.06.2014 | von 05.02.2013 bis 16.06.2014 |
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 05.02.2013 | 16.06.2014 | von 05.02.2013 bis 16.06.2014 |
Ausschuss für Generationen und Kultur | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 15.12.2022 | von 17.06.2014 bis 15.12.2022 |
Ausschuss für Umwelt-, Denkmal- und Feuerwehrangelegenheiten | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 |
Betriebsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 15.12.2022 | von 17.06.2014 bis 15.12.2022 |
Bezirksausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 15.12.2022 | von 17.06.2014 bis 15.12.2022 |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.06.2014 | 15.12.2022 | von 17.06.2014 bis 15.12.2022 |
Schul- und Sportausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 15.12.2022 | von 17.06.2014 bis 15.12.2022 |
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.06.2014 | 15.12.2022 | von 17.06.2014 bis 15.12.2022 |
Umweltausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2020 | 15.12.2022 | von 01.11.2020 bis 15.12.2022 |